SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL
Informe ejecutivo de SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHAPEIN LABS SL | Administrador Solidario | 26/07/2022 | |
PASTEL DE BELEN SL | Administrador Solidario | 16/04/2013 | |
BIGCORE CONSULTING SL | Administrador Solidario | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL
Empresa: SHAPEIN LABS SL
Administrador Solidario
- Folgar Magariños Sergio
- Schulz Nunes Claudio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40037 , F 212, S 8, H M 711355, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: GREENLYNX TECHNOLOGIES SL
Administrador Mancomunado
- Cardoso Nunes Caeiro Goncalo Jose
- Schulz Nunes Claudio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32944 , F 51, S 8, H M 592990, I/A 2 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: GREENLYNX TECHNOLOGIES SL
Administrador Mancomunado
- Cardoso Nunes Caeiro Goncalo Jose
- Schulz Nunes Claudio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32944 , F 47, S 8, H M 592990, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: PASTEL DE BELEN SL
Administrador Solidario
- Schulz Nunes Carlos Manuel
- Schulz Nunes Claudio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30989 , F 61, S 8, H M 557788, I/A 1 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Empresa: SAPCORE CONSULTING & TRAINING SL
Administrador Solidario
- Folgar Magariños Sergio
- Schulz Nunes Claudio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29293 , F 1, S 8, H M 527287, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
Información de SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL
Mostramos los datos de SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHULZ NUNES CLAUDIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos