SCHRIJNER VICTOR
Informe ejecutivo de SCHRIJNER VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHRIJNER VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOTEC CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 09/08/2024 | |
MULTI ACTIONS 4U SL | Apoderado Solidario | 31/07/2024 | |
LEVEL UP LABS SL | Apoderado Solidario | 22/07/2024 | |
TECH TECH APPS SL | Apoderado Solidario | 15/07/2024 | |
SAVISOL MALAGA SL | Secretario No Consejero | 09/07/2024 | |
HUMAN RESOURCES & TECHNOLOGY SL | Apoderado | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE SCHRIJNER VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHRIJNER VICTOR
Empresa: SOTEC CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Depares I Aguilar Marc
- Liu Ji Jiayi
- Schrijner Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 184045, I/A 13 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: MULTI ACTIONS 4U SL
Apoderado Solidario
- Depares I Aguilar Marc
- Liu Ji Jiayi
- Schrijner Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 735188, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: LEVEL UP LABS SL
Apoderado Solidario
- Depares I Aguilar Marc
- Liu Ji Jiayi
- Schrijner Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746656, I/A 5 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: TECH TECH APPS SL
Apoderado Solidario
- Depares I Aguilar Marc
- Liu Ji Jiayi
- Schrijner Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746744, I/A 5 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: SAVISOL MALAGA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Schrijner Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA108015, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-29
Empresa: HUMAN RESOURCES & TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Depares I Aguilar Marc
- Liu Ji Jiayi
- Schrijner Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 249187, I/A 11 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: EURO POOL SYSTEM ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Mahieu Pierre Olivier
- Schrijner Victor
- Tusquets Figueras Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3776 , F 142, S 8, H A 48654, I/A 27 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-03
Información de SCHRIJNER VICTOR
Mostramos los datos de SCHRIJNER VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHRIJNER VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos