SCHOTTL ERIK
Informe ejecutivo de SCHOTTL ERIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE SCHOTTL ERIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHOTTL ERIK
Empresa: ENOSI FOODS IBERICA SL
Presidente
- Schottl Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 152, S 8, H M 628586, I/A 13 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: ENOSI FOODS IBERICA SL
Presidente
- Schottl Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 151, S 8, H M 628586, I/A 11 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: ENOSI FOODS IBERICA SL
Presidente
- Schottl Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 151, S 8, H M 628586, I/A 10 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: ENOSI FOODS IBERICA SL
Presidente
- Schottl Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 150, S 8, H M 628586, I/A 8 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: ENOSI FOODS IBERICA SL
Consejero
- Schottl Erik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 149, S 8, H M 628586, I/A 3 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Información de SCHOTTL ERIK
Mostramos los datos de SCHOTTL ERIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHOTTL ERIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos