SCHORR SCHORR CARLOS
Informe ejecutivo de SCHORR SCHORR CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCHORR SCHORR CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRABAJOS DE EXITO SL | Administrador Unico | 03/04/2017 |
VINCULACIONES DE SCHORR SCHORR CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHORR SCHORR CARLOS
Empresa: TRABAJOS DE EXITO SL
Administrador Unico
- Schorr Schorr Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34796 , F 30, S 8, H M 625874, I/A 4 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: POLISERVICIOS EXTERNOS SL
Administrador Unico
- Schorr Schorr Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3925 , F 26, S 8, H Z 53674, I/A 5 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Empresa: VECTOR LANER SL
Administrador Unico
- Schorr Schorr Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42941 , F 92, S 8, H B 420153, I/A 4 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Empresa: VECTOR LANER SL
Administrador Unico
- Schorr Schorr Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42941 , F 91, S 8, H B 420153, I/A 2 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de SCHORR SCHORR CARLOS
Mostramos los datos de SCHORR SCHORR CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHORR SCHORR CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos