SCHOPMANS RUTH
Informe ejecutivo de SCHOPMANS RUTH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SCHOPMANS RUTH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOTTERMANN SPAIN SA | Apoderado | 15/09/2020 | |
KOTTERMANN SPAIN SA | Apoderado | 17/10/2013 | |
KOTTERMANN SPAIN SA | Apoderado | 12/03/2012 |
VINCULACIONES DE SCHOPMANS RUTH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHOPMANS RUTH
Empresa: KOTTERMANN SYSTEMLABOR SA
Apoderado
- Schopmans Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 198, S 8, H M 172990, I/A 26 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-28
Empresa: KOTTERMANN SYSTEMLABOR SA
Apoderado
- Macias Garcia Maria Del Carmen
- Schopmans Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 193, S 8, H M 172990, I/A 21 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Empresa: KOTTERMANN SYSTEMLABOR SA
Apoderado
- Ampuero Palencia Juan Ignacio
- Macias Garcia Maria Del Carmen
- Schopmans Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 192, S 8, H M 172990, I/A 17 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: KOTTERMANN SYSTEMLABOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Macias Garcia Maria Del Carmen
- Matas Puig Rafael
- Schopmans Ruth
Apoderado
- Kochen Rainer
- Macias Garcia Maria Del Carmen
- Macias Garcia Maria Del Carmen
- Matas Puig Rafael
- Matas Puig Rafael
- Schopmans Ruth
- Schopmans Ruth
- Schopmans Ruth
- Valle Pacheco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 192, S 8, H M 172990, I/A 17 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: KOTTERMANN SYSTEMLABOR SA
Apoderado
- Macias Garcia Maria Del Carmen
- Matas Puig Rafael
- Schopmans Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 190, S 8, H M 172990, I/A 12 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
Información de SCHOPMANS RUTH
Mostramos los datos de SCHOPMANS RUTH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHOPMANS RUTH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos