SCHOLZ HANS GEORG
Informe ejecutivo de SCHOLZ HANS GEORG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCHOLZ HANS GEORG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEVER COMUNICACION CANARIAS SL | Administrador Unico | 03/08/2010 | |
RADIO MEGAWELLE CANARIAS SL | Administrador Unico | 25/05/2010 |
VINCULACIONES DE SCHOLZ HANS GEORG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHOLZ HANS GEORG
Empresa: CLEVER COMUNICACION TENERIFE SL
Liquidador
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 82, S 8, H TF 49914, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-38
Empresa: CLEVER COMUNICACION TENERIFE SL
Administrador Unico
- Scholz Hans Georg
Liquidador
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 82, S 8, H TF 49914, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-38
Empresa: SOL Y SIRIMIRI SL
Administrador Unico
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 133, S 8, H TF 21833, I/A 7 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-38
Empresa: SOL Y SIRIMIRI SL
Administrador Unico
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 133, S 8, H TF 21833, I/A 5 (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: SOL Y SIRIMIRI SL
Nuevo Socio Único
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 133, S 8, H TF 21833, I/A 5 (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: SOL Y SIRIMIRI SL
Administrador Solidario
- Scholz Hans Georg
- Scholz Waltraut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 133, S 8, H TF 21833, I/A 4 (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Empresa: CLEVER COMUNICACION TENERIFE SL
Administrador Unico
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 80, S 8, H TF 49914, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-38
Empresa: CLEVER COMUNICACION TENERIFE SL
Socio Único
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 80, S 8, H TF 49914, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-38
Empresa: CLEVER COMUNICACION CANARIAS SL
Administrador Unico
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 136, S 8, H TF 26577, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-38
Empresa: CLEVER COMUNICACION CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Menath Reinhard Ernest
- Scholz Hans Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 136, S 8, H TF 26577, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-38
VER MAS ACTOS
Información de SCHOLZ HANS GEORG
Mostramos los datos de SCHOLZ HANS GEORG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHOLZ HANS GEORG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos