SCHNURA BECERRO JORGE FELIX
Informe ejecutivo de SCHNURA BECERRO JORGE FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SCHNURA BECERRO JORGE FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURING CAPITAL ADVISORY SL | Presidente | 08/08/2023 | |
TURING CAPITAL ADVISORY SL | Consejero | 08/08/2023 | |
TURING CAPITAL ADVISORY SL | Consejero Delegado | 08/08/2023 | |
TURING CAPITAL BROKERAGE SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2023 | |
PETIT MENAGE SL | Administrador Unico | 30/11/2022 | |
PATRIMONIAL VIRGEN DEL CARMEN SL | Administrador Mancomunado | 16/05/2018 | |
MAD LIONS ESPORTS CLUB SL | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2017 | |
MAD LIONS ESPORTS CLUB SL | Presidente | 01/08/2017 | |
MAD LIONS ESPORTS CLUB SL | Consejero | 01/08/2017 |
VINCULACIONES DE SCHNURA BECERRO JORGE FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHNURA BECERRO JORGE FELIX
Empresa: SOURCED TECHNOLOGIES SL
Liquidador Solidario
- Abou-amarah Izzat
- De La Rochebrochard Jean
- Kant Eiso Hendricus Roland Leon
- Raillard Bruno Pierre Claudine Marie
- Schnura Becerro Jorge Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 142, S 8, H M 549766, I/A 23 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: SOURCED TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abou-amarah Izzat
- De La Rochebrochard Jean
- Kant Eiso Hendricus Roland Leon
- Raillard Bruno Pierre Claudine Marie
- Schnura Becerro Jorge Felix
Presidente
Secretario
- Schnura Becerro Jorge Felix
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 142, S 8, H M 549766, I/A 23 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: TURING CAPITAL ADVISORY SL
Consejero Delegado
- Schnura Becerro Jorge Felix
Consejero
- Alvarez Miguel Diego
- Garay Del Avellanal Francisco Javier
- Schnura Becerro Jorge Felix
Presidente
- Schnura Becerro Jorge Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 128, S 8, H M 763643, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: TURING CAPITAL ADVISORY SL
Administrador Mancomunado
- Garay Del Avellanal Francisco Javier
- Schnura Becerro Jorge Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 128, S 8, H M 763643, I/A 3 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: SWARM RIGS SL
Administrador Mancomunado
- Garay Del Avellanal Francisco Javier
- Schnura Becerro Jorge Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 91, S 8, H M 767769, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: SWARM RIGS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno De La Cova Ybarra Leopoldo
- Schnura Becerro Jorge Felix
Consejero
- Herrero Solis Rafael
- Moreno De La Cova Ybarra Leopoldo
- Schnura Becerro Jorge Felix
Presidente
- Schnura Becerro Jorge Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 91, S 8, H M 767769, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: OAMLEC SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez-acebo Botin Sanz De Sautuola Ricardo Maria
- Schnura Becerro Jorge Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39056 , F 98, S 8, H M 693894, I/A 7 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: PETIT MENAGE SL
Administrador Unico
- Schnura Becerro Jorge Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44268 , F 142, S 8, H M 780380, I/A 1 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: SWARM RIGS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno De La Cova Ybarra Leopoldo
- Schnura Becerro Jorge Felix
Consejero
- Herrero Solis Rafael
- Moreno De La Cova Ybarra Leopoldo
- Schnura Becerro Jorge Felix
Presidente
- Schnura Becerro Jorge Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 88, S 8, H M 767769, I/A 1 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Empresa: ALPHA DIGITAL GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Garay Del Avellanal Francisco Javier
- Schnura Becerro Jorge Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 124, S 8, H M 763643, I/A 1 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
VER MAS ACTOS
Información de SCHNURA BECERRO JORGE FELIX
Mostramos los datos de SCHNURA BECERRO JORGE FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHNURA BECERRO JORGE FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos