SCHNELLMANN CHRISTOPH
Informe ejecutivo de SCHNELLMANN CHRISTOPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE SCHNELLMANN CHRISTOPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWISSPORT HANDLING SA | Apoderado | 13/09/2019 | 26/11/2021 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES GRAN CANARIA SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES MALAGA SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES ALICANTE SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES PALMA DE MALLORCA SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES MADRID SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES LANZAROTE SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES BARCELONA SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES SL | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
SERVISAIR IBERICA SA | Consejero | 29/07/2019 | 09/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SCHNELLMANN CHRISTOPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHNELLMANN CHRISTOPH
Empresa: SWISSPORT HANDLING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 75, S 8, H M 231520, I/A 48 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29422 , F 57, S 8, H M 529564, I/A 9 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: SWISSPORT HANDLING SA
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 72, S 8, H M 231520, I/A 44 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: SERVISAIR IBERICA SA
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22908 , F 145, S 8, H M 68104, I/A 74 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: SWISSPORT SPAIN AVIATION SERVICES SL
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 35, S 8, H M 527076, I/A 11 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39342 , F 110, S 8, H M 529084, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39342 , F 125, S 8, H M 529086, I/A 8 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 193, S 8, H M 529085, I/A 7 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29393 , F 211, S 8, H M 529087, I/A 10 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Consejero
- Schnellmann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 189, S 8, H M 529533, I/A 10 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
VER MAS ACTOS
Información de SCHNELLMANN CHRISTOPH
Mostramos los datos de SCHNELLMANN CHRISTOPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHNELLMANN CHRISTOPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos