SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES
Informe ejecutivo de SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL AIRLINE SERVICES SL | Administrador Solidario | 22/02/2012 | 30/12/2021 |
AEROCARGO AGENTE DE VENTAS DE CARGA AEREA SL | Administrador Solidario | 22/02/2012 | 21/12/2021 |
VINCULACIONES DE SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES
Empresa: GENERAL AIRLINE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Escolar Portilla Jesus
- Schmoll Bertrand-olivier-jules
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30565 , F 115, S 8, H M 197648, I/A 42 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Administrador Solidario
- Escolar Portilla Jesus
- Schmoll Bertrand-olivier-jules
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27912 , F 202, S 8, H M 98678, I/A 31 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: GLOBE AIR CARGO SL
Administrador Solidario
- Schmoll Bertrand-olivier-jules
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27912 , F 200, S 8, H M 98678, I/A 27 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: GENERAL AIRLINE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Schmoll Bertrand-olivier-jules
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12423 , F 138, S 8, H M 197648, I/A 29 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Información de SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES
Mostramos los datos de SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHMOLL BERTRAND-OLIVIER-JULES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos