SCHMITT FELIX CLAUS
Informe ejecutivo de SCHMITT FELIX CLAUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SCHMITT FELIX CLAUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UKA-IBERIA SL | Consejero | 20/09/2019 | 13/10/2021 |
UKA-IBERIA SL | Consejero Delegado | 20/09/2019 | 13/10/2021 |
UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 2 SL | Administrador Unico | 04/06/2020 | 01/09/2021 |
UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 3 SL | Administrador Unico | 15/06/2020 | 01/09/2021 |
UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 1 SL | Administrador Unico | 02/06/2020 | 01/09/2021 |
UKA-IBERIA SL | Presidente | 20/09/2019 | 01/07/2021 |
VINCULACIONES DE SCHMITT FELIX CLAUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHMITT FELIX CLAUS
Empresa: UKA-IBERIA SL
Consejero Delegado
- Schmitt Felix Claus
Consejero
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 197, S 8, H M 703831, I/A 6 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 3 SL
Administrador Unico
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40519 , F 124, S 8, H M 719310, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Empresa: UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 2 SL
Administrador Unico
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40556 , F 4, S 8, H M 719878, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Empresa: UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 1 SL
Administrador Unico
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40563 , F 4, S 8, H M 719969, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Empresa: UKA-IBERIA SL
Presidente
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 197, S 8, H M 703831, I/A 5 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 3 SL
Administrador Unico
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40519 , F 121, S 8, H M 719310, I/A 1 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Empresa: UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 2 SL
Administrador Unico
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40556 , F 1, S 8, H M 719878, I/A 1 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: UKA-IBERIA ENERGIAS RENOVABLES 1 SL
Administrador Unico
- Schmitt Felix Claus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40563 , F 1, S 8, H M 719969, I/A 1 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-28
Empresa: UKA-IBERIA SL
Consejero Delegado
- Schmitt Felix Claus
Consejero
- Gauglitz Wolfgang Gernot
- Schmitt Felix Claus
- Wahling Ole-per
Presidente
- Schmitt Felix Claus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 191, S 8, H M 703831, I/A 1 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Información de SCHMITT FELIX CLAUS
Mostramos los datos de SCHMITT FELIX CLAUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHMITT FELIX CLAUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos