SCHMIDT REPARAZ CRISTINA
Informe ejecutivo de SCHMIDT REPARAZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SCHMIDT REPARAZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HENRY SCHEIN ESPAÑA SL | Consejero | 01/06/2021 | |
IMPORTACION DENTAL ESPECIALIDADES SL | Administrador Unico | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE SCHMIDT REPARAZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHMIDT REPARAZ CRISTINA
Empresa: HENRY SCHEIN ESPAÑA SL
Consejero
- Albertini Andrea
- Molina Lozano Juan Manuel
- Schmidt Reparaz Cristina
- Schmidt Reparaz Federico
- Stanley Graham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41796 , F 19, S 8, H M 11705, I/A 38 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: CASA SCHMIDT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schmidt Lopez Juan
- Schmidt Reparaz Cristina
- Schmidt Reparaz Federico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 46, S 8, H M 37090, I/A 81 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: D V S INVESTMENTS SA
Apoderado
- Schmidt Reparaz Cristina
- Schmidt Reparaz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24137 , F 22, S 8, H M 98237, I/A 24 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Empresa: INVERSIONES VALLE SORIANO SL
Administrador Unico
- Schmidt Reparaz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28925 , F 68, S 8, H M 520804, I/A 4 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: LAS RIAS DE LA BARQUERA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Schmidt Reparaz Cristina
- Schmidt Reparaz Federico
- Schmidt Reparaz Javier
- Schmidt Reparaz Marta
- Schmidt Reparaz Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12276 , F 141, S 8, H M 194561, I/A 6 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: IMPORTACION DENTAL ESPECIALIDADES SL
Administrador Unico
- Schmidt Reparaz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30745 , F 118, S 8, H M 553265, I/A 1 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: CASA SCHMIDT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schmidt Lopez Juan
- Schmidt Reparaz Cristina
- Schmidt Reparaz Federico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 42, S 8, H M 37090, I/A 73 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Empresa: CASA SCHMIDT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schmidt Lopez Juan
- Schmidt Reparaz Cristina
- Schmidt Reparaz Federico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 42, S 8, H M 37090, I/A 73 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Información de SCHMIDT REPARAZ CRISTINA
Mostramos los datos de SCHMIDT REPARAZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHMIDT REPARAZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos