SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER
Informe ejecutivo de SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS IBIZA DESIGNS SL | Administrador Unico | 03/03/2021 |
VINCULACIONES DE SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER
Empresa: PROYECTOS IBIZA DESIGNS SL
Administrador Unico
- Schlosberg Dylan-alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 363, F 55, S 8, H IB 17899, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-07
Empresa: BINGOSOFT SA
Administrador Unico
- Schlosberg Dylan-alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29409 , F 134, S 8, H M 529364, I/A 2 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: BINGOSOFT SA
Administrador Unico
- Schlosberg Dylan-alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29409 , F 133, S 8, H M 529364, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Empresa: BINGOSOFT SA
Socio Único
- Schlosberg Dylan-alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29409 , F 133, S 8, H M 529364, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Información de SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER
Mostramos los datos de SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHLOSBERG DYLAN-ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos