SCHLECHT KATRIN SUSANNE
Informe ejecutivo de SCHLECHT KATRIN SUSANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHLECHT KATRIN SUSANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINTUS IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 22/04/2014 | 04/01/2023 |
WINTUS IBERICA SA | Consejero | 23/10/2013 | 04/01/2023 |
WINTUS IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 04/02/2019 | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE SCHLECHT KATRIN SUSANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHLECHT KATRIN SUSANNE
Empresa: WINTUS IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Lettner Julia
- Schlecht Katrin Susanne
- Schlecht Martin Alexander
Consejero
- Lettner Julia
- Schlecht Katrin Susanne
- Schlecht Martin Alexander
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41541 , F 217, S 8, H M 97908, I/A 24 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: WINTUS IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Lettner Julia
- Schlecht Katrin Susanne
- Schlecht Martin Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5986 , F 126, S 8, H M 97908, I/A 22 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: WINTUS IBERICA SA
Consejero
- Lettner Julia
- Schlecht Katrin Susanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5986 , F 126, S 8, H M 97908, I/A 21 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: WINTUS IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Lettner Julia
- Schlecht Katrin Susanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5986 , F 126, S 8, H M 97908, I/A 19 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: WINTUS IBERICA SA
Consejero
- Schlecht Katrin Susanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5986 , F 125, S 8, H M 97908, I/A 17 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Información de SCHLECHT KATRIN SUSANNE
Mostramos los datos de SCHLECHT KATRIN SUSANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHLECHT KATRIN SUSANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos