SCHIRMER HENRY RICHARD
Informe ejecutivo de SCHIRMER HENRY RICHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SCHIRMER HENRY RICHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEXTER OUTSOURCING SA | Apoderado | 29/07/2019 | 17/02/2023 |
VEXTER OUTSOURCING SA | Consejero | 29/07/2019 | 17/02/2023 |
RANDSTAD DIGITAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2019 | 14/02/2023 |
RANDSTAD DIGITAL SA | Consejero | 31/07/2019 | 14/02/2023 |
RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Consejero | 25/07/2019 | 14/02/2023 |
RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 25/07/2019 | 14/02/2023 |
RANDSTAD PROJECT SERVICES SL | Consejero | 29/07/2019 | 10/02/2023 |
RANDSTAD PROJECT SERVICES SL | Apoderado | 29/07/2019 | 10/02/2023 |
RANDSTAD ESPAÑA SL | Consejero | 25/07/2019 | 09/02/2023 |
RANDSTAD ESPAÑA SL | Apoderado | 25/07/2019 | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SCHIRMER HENRY RICHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHIRMER HENRY RICHARD
Empresa: VEXTER OUTSOURCING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Schirmer Henry Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26010 , F 174, S 8, H M 8810, I/A 109 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: VEXTER OUTSOURCING SA
Consejero
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26010 , F 174, S 8, H M 8810, I/A 109 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: RANDSTAD TECHNOLOGIES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Schirmer Henry Richard
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31702 , F 75, S 8, H M 211421, I/A 102 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: RANDSTAD TECHNOLOGIES SA
Consejero
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31702 , F 75, S 8, H M 211421, I/A 102 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Apoderado
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41358 , F 88, S 8, H M 109741, I/A 143 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Consejero
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41358 , F 88, S 8, H M 109741, I/A 143 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: RANDSTAD PROJECT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Schirmer Henry Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31112 , F 215, S 8, H M 381771, I/A 65 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: RANDSTAD PROJECT SERVICES SL
Consejero
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31112 , F 215, S 8, H M 381771, I/A 65 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: RANDSTAD ESPAÑA SL
Apoderado
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31112 , F 182, S 8, H M 468542, I/A 43 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: RANDSTAD ESPAÑA SL
Consejero
- Schirmer Henry Richard
- Van't Noordende Alexander Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31112 , F 182, S 8, H M 468542, I/A 43 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
VER MAS ACTOS
Información de SCHIRMER HENRY RICHARD
Mostramos los datos de SCHIRMER HENRY RICHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHIRMER HENRY RICHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos