SCHIMEL REMI
Informe ejecutivo de SCHIMEL REMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SCHIMEL REMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSTEAL IBERICA SA | Apoderado | 10/01/2013 | |
OSTEAL IBERICA SA | Secretario | 28/11/2012 | |
OSTEAL IBERICA SA | Consejero | 28/11/2012 | |
OSTEAL IBERICA SA | Apoderado | 28/11/2012 |
VINCULACIONES DE SCHIMEL REMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHIMEL REMI
Empresa: OSTEAL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 2618, F 168, S 8, H V 43944, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-46
Empresa: OSTEAL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 2618, F 168, S 8, H V 43944, I/A 12 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-46
Empresa: OSTEAL IBERICA SA
Apoderado
- Schimel Remi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 2618, F 166, S 8, H V 43944, I/A 11 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-46
Empresa: OSTEAL IBERICA SA
Apoderado
- Schimel Remi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 2618, F 166, S 8, H V 43944, I/A 10 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-46
Empresa: OSTEAL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 2618, F 166, S 8, H V 43944, I/A 9 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-46
Información de SCHIMEL REMI
Mostramos los datos de SCHIMEL REMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHIMEL REMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos