SCHIEBECK MARKO
Informe ejecutivo de SCHIEBECK MARKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHIEBECK MARKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUR FILM CANARIAS SL | Administrador Unico | 19/02/2014 |
VINCULACIONES DE SCHIEBECK MARKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHIEBECK MARKO
Empresa: SUR PICTURES SL
Administrador Unico
- Schiebeck Marko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3123 , F 143, S 8, H TF 46735, I/A 4 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-38
Empresa: SUR FILM CANARIAS SL
Administrador Unico
- Schiebeck Marko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 66, S 8, H TF 53179, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-38
Empresa: SUR PICTURES SL
Administrador Unico
- Schiebeck Marko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3123 , F 140, S 8, H TF 46735, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Información de SCHIEBECK MARKO
Mostramos los datos de SCHIEBECK MARKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHIEBECK MARKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos