SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA
Informe ejecutivo de SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROPORMA RETAIL SL | Administrador Unico | 04/08/2016 | |
ALFICO SA | Apoderado | 19/07/2016 | |
SNOOKER GALICIA SA | Administrador Unico | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA
Empresa: BROPORMA RETAIL SL
Administrador Unico
- Scheidgen Harel Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 3197, F 21, S 8, H PO 40076, I/A 6 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-36
Empresa: ALFICO SA
Apoderado
- Scheidgen Harel Anna Rosa Anita
- Scheidgen Righi Anna Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154, L 1154, F 143, S 8, H PO 4626, I/A 29 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-36
Empresa: SNOOKER GALICIA SA
Administrador Unico
- Scheidgen Harel Anna Rosa Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707, L 707, F 89, S 8, H PO 4628, I/A 15 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-36
Información de SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA
Mostramos los datos de SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHEIDGEN HAREL ANNA ROSA ANITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos