SCHARMANN CARSTEN
Informe ejecutivo de SCHARMANN CARSTEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHARMANN CARSTEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW HOME MALLORCA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 03/11/2014 |
VINCULACIONES DE SCHARMANN CARSTEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHARMANN CARSTEN
Empresa: NEW HOME MALLORCA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Scharmann Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 219, S 8, H PM 74953, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-07
Empresa: AURIN & PARTNER SL
Administrador Solidario
- Aurin Jurgen
- Scharmann Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 88, S 8, H PM 65649, I/A 6 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-07
Empresa: AURIN & PARTNER SL
Administrador Solidario
- Aurin Jurgen
- Scharmann Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 88, S 8, H PM 65649, I/A 5 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-07
Empresa: AURIN & PARTNER SL
Administrador Unico
- Scharmann Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 88, S 8, H PM 65649, I/A 5 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-07
Empresa: AURIN & PARTNER SL
Administrador Unico
- Scharmann Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 49, S 8, H PM 65649, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-07
Información de SCHARMANN CARSTEN
Mostramos los datos de SCHARMANN CARSTEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHARMANN CARSTEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos