SCHALTBAU HOLDING AG
Informe ejecutivo de SCHALTBAU HOLDING AG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHALTBAU HOLDING AG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBATROS SL | Socio Unico | 07/04/2017 | 19/05/2021 |
ALBATROS SL | Presidente | 28/09/2016 | 27/05/2019 |
ALBATROS SL | Consejero | 12/03/2015 | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE SCHALTBAU HOLDING AG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHALTBAU HOLDING AG
Empresa: ALBATROS SL
Consejero
- Leuchte Michael
- Pintsch Bamag Antriebs- Und Verkehrstechnik Gmbh
- Schaltbau Holding Ag
Presidente
- Schaltbau Holding Ag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 87, S 8, H M 71738, I/A C (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Empresa: ALBATROS SL
Socio Único
- Schaltbau Holding Ag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 85, S 8, H M 71738, I/A 65 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Empresa: ALBATROS SL
Presidente
- Schaltbau Holding Ag
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33153 , F 81, S 8, H M 71738, I/A 60 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Empresa: ALBATROS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- COINVESTOR SL
- Fuster Junquera Nicolas
- Pintsch Bamag Antriebs- Und Verkehrstechnik Gmbh
- Schaltbau Holding Ag
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32616 , F 207, S 8, H M 71738, I/A 52 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Información de SCHALTBAU HOLDING AG
Mostramos los datos de SCHALTBAU HOLDING AG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHALTBAU HOLDING AG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos