SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT
Informe ejecutivo de SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAHOLIC IBIZA SL | Administrador Unico | 08/06/2023 | |
NAMASTE AMSTERDAM YACHT CHARTER SL | Administrador Solidario | 21/10/2019 | |
SPECIAL THINGS IBIZA SL | Administrador Unico | 26/03/2018 |
VINCULACIONES DE SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT
Empresa: AQUAHOLIC IBIZA SL
Administrador Unico
- Schaap Thierry Chistien Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 397, L 395, F 50, S 8, H IB 20035, I/A 1 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-07
Empresa: NAMASTE AMSTERDAM YACHT CHARTER SL
Administrador Solidario
- Schaap Thierry Chistien Vincent
- Zadeh Georges Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351, L 349, F 72, S 8, H IB 16433, I/A 1 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-07
Empresa: SPECIAL THINGS IBIZA SL
Administrador Unico
- Schaap Thierry Chistien Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325, L 323, F 68, S 8, H IB 15059, I/A 3 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-07
Empresa: SPECIAL THINGS IBIZA SL
Nuevo Socio Único
- Schaap Thierry Chistien Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325, L 323, F 68, S 8, H IB 15059, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-07
Información de SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT
Mostramos los datos de SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHAAP THIERRY CHISTIEN VINCENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos