SCHAAFF MOLL ANAIS
Informe ejecutivo de SCHAAFF MOLL ANAIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHAAFF MOLL ANAIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEITAT PRODUCCIONS SL | Apoderado Solidario | 07/05/2024 | |
LES PRODUCCIONS DE L'ESSA SL | Administrador Unico | 10/08/2023 |
VINCULACIONES DE SCHAAFF MOLL ANAIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHAAFF MOLL ANAIS
Empresa: MEITAT PRODUCCIONS SL
Apoderado Solidario
- Schaaff Moll Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49267 , F 52, S 8, H B 614861, I/A 2 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-08
Empresa: LES PRODUCCIONS DE L'ESSA SL
Administrador Unico
- Schaaff Moll Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34611 , F 141, S 8, H B 123380, I/A 7 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: CLIFFHANGER TV MEDIA SL
Liquidador Mancomunado
- Olivares Zurilla Jose Javier
- Schaaff Moll Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 114, S 8, H B 430528, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: CLIFFHANGER TV MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Olivares Zurilla Jose Javier
- Schaaff Moll Anais
Liquidador Mancomunado
- Olivares Zurilla Jose Javier
- Schaaff Moll Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 114, S 8, H B 430528, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: CLIFFHANGER TV MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Olivares Zurilla Jose Javier
- Schaaff Moll Anais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 111, S 8, H B 430528, I/A 1 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Información de SCHAAFF MOLL ANAIS
Mostramos los datos de SCHAAFF MOLL ANAIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHAAFF MOLL ANAIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos