SCHAAFF CASALS SERGI
Informe ejecutivo de SCHAAFF CASALS SERGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SCHAAFF CASALS SERGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LES PRODUCCIONS DE L'ESSA SL | Administrador | 10/08/2023 | |
EDICIONES EFECTO KULECHOV SL | Administrador Unico | 19/03/2020 | 01/08/2023 |
PRODUCCIONS QUART SL | Administrador | 20/07/2023 |
VINCULACIONES DE SCHAAFF CASALS SERGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHAAFF CASALS SERGI
Empresa: LES PRODUCCIONS DE L'ESSA SL
Administrador
- Schaaff Casals Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34611 , F 141, S 8, H B 123380, I/A 7 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: EDICIONES EFECTO KULECHOV SL
Administrador Unico
- Schaaff Casals Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47289 , F 156, S 8, H B 547451, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Empresa: PRODUCCIONS QUART SL
Administrador
- Schaaff Casals Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24264 , F 56, S 8, H B 50228, I/A 10 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: EDICIONES EFECTO KULECHOV SL
Administrador Unico
- Schaaff Casals Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47289 , F 155, S 8, H B 547451, I/A 1 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Información de SCHAAFF CASALS SERGI
Mostramos los datos de SCHAAFF CASALS SERGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHAAFF CASALS SERGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos