SCERBATIUC ALIONA
Informe ejecutivo de SCERBATIUC ALIONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCERBATIUC ALIONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FARMA CENTERS HEALTHCARE SL | Administrador Solidario | 10/05/2018 | |
GRUPO MED CENTER UNITING THE WORLD SLP | Soc.Prof. | 19/05/2017 | |
GRUPO MED CENTER UNITING THE WORLD SLP | Administrador Solidario | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE SCERBATIUC ALIONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCERBATIUC ALIONA
Empresa: GRUPO FARMA CENTERS HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Majin Puente Tarafa Osvaldo
- Scerbatiuc Aliona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 117, S 8, H TF 60932, I/A 1 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-38
Administrador Solidario
- Majin Puente Tarafa Osvaldo
- Scerbatiuc Aliona
Soc.Prof.
- Scerbatiuc Aliona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3503 , F 22, S 8, H TF 59079, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-38
Empresa: LOPDEVER GONDELPIN SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gomez Abraham
- Lopez De Vergara Torres Alejandro
- Scerbatiuc Aliona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 24, S 8, H IL 10810, I/A 2 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-35
Empresa: LOPDEVER GONDELPIN SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gomez Abraham
- Lopez De Vergara Torres Alejandro
- Scerbatiuc Aliona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 22, S 8, H IL 10810, I/A 1 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-35
Información de SCERBATIUC ALIONA
Mostramos los datos de SCERBATIUC ALIONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCERBATIUC ALIONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos