SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER
Informe ejecutivo de SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKHI ENERGY SL | Apoderado Solidario | 26/08/2024 | |
PAUSA JV SL | Apoderado Solidario | 15/08/2024 | |
EKHI ENERGY LARGE SCALE SL | Apoderado | 13/08/2024 | |
SOTO SOLAR ACTIVOS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/08/2024 | |
QUARRY POINT CAPITAL SL | Administrador Unico | 15/03/2022 |
VINCULACIONES DE SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER
Empresa: EKHI ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Linares Puentes Borja Francisco
- Sceery Robert Steven Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 686280, I/A 25 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: PAUSA JV SL
Apoderado Solidario
- Linares Puentes Borja Francisco
- Sceery Robert Steven Xavier
- Witvoet Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821426, I/A 2 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: EKHI ENERGY LARGE SCALE SL
Apoderado
- Linares Puentes Borja Francisco
- Sceery Robert Steven Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 753121, I/A 14 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SOTO SOLAR ACTIVOS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Linares Puentes Borja Francisco
- Sceery Robert Steven Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 692454, I/A 20 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: QUARRY POINT CAPITAL SL
Administrador Unico
- Sceery Robert Steven Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43226 , F 160, S 8, H M 763744, I/A 1 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Información de SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER
Mostramos los datos de SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCEERY ROBERT STEVEN XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos