SBERT ORTIN ANA FRANCISCA
Informe ejecutivo de SBERT ORTIN ANA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SBERT ORTIN ANA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHARLIE PAGUERA SL | Administrador Unico | 13/09/2021 | 06/03/2024 |
BELVER PALMA SL | Administrador Unico | 13/09/2021 | 11/05/2023 |
BELVER PALMA SL | Liquidador | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
BELVER PALMA SL | Administrador Unico | 05/06/2013 | 16/04/2018 |
VINCULACIONES DE SBERT ORTIN ANA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SBERT ORTIN ANA FRANCISCA
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Administrador Unico
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 106, S 8, H PM 83859, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Liquidador
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 212, S 8, H PM 71930, I/A 5 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Administrador Unico
- Sbert Ortin Ana Francisca
Liquidador
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 212, S 8, H PM 71930, I/A 5 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Administrador Unico
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 212, S 8, H PM 71930, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Administrador Unico
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 195, S 8, H PM 83859, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Administrador Unico
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 46, S 8, H PM 71930, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Administrador Unico
- Sbert Ortin Ana Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 45, S 8, H PM 71930, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-07
Información de SBERT ORTIN ANA FRANCISCA
Mostramos los datos de SBERT ORTIN ANA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SBERT ORTIN ANA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos