SAZ NAVARRO SILVIA
Informe ejecutivo de SAZ NAVARRO SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAZ NAVARRO SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THOMAS WELLNESS GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2016 | 02/10/2017 |
S&S SERVICES SL | Administrador Unico | 17/01/2011 | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE SAZ NAVARRO SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAZ NAVARRO SILVIA
Empresa: THOMAS WELLNESS GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saz Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 178, S 8, H M 428735, I/A 12 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Empresa: THOMAS WELLNESS GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Saz Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 177, S 8, H M 428735, I/A 9 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Empresa: S&S SERVICES SL
Administrador Unico
- Saz Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28437 , F 12, S 8, H M 512031, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Empresa: S&S SERVICES SL
Administrador Unico
- Saz Navarro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28437 , F 20, S 8, H M 512031, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Información de SAZ NAVARRO SILVIA
Mostramos los datos de SAZ NAVARRO SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAZ NAVARRO SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos