SAYABERA RONCERO CAROLINA
Informe ejecutivo de SAYABERA RONCERO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAYABERA RONCERO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIVALIA BRASIL SA | Apoderado Solidario | 31/07/2023 | |
PRIVALIA VENTA DIRECTA SA | Apoderado Solidario | 24/08/2021 | |
PRIVALIA PINK & PACK SL | Apoderado Solidario | 23/08/2021 |
VINCULACIONES DE SAYABERA RONCERO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAYABERA RONCERO CAROLINA
Empresa: PRIVALIA BRASIL SA
Apoderado Solidario
- Sayabera Roncero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48535 , F 77, S 8, H B 587309, I/A 3 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Apoderado Solidario
- Sayabera Roncero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 99, S 8, H B 502542, I/A 15 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-08
Empresa: PRIVALIA VENTA DIRECTA SA
Apoderado Solidario
- Sayabera Roncero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 165, S 8, H B 322965, I/A 120 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-08
Empresa: PRIVALIA PINK & PACK SL
Apoderado Solidario
- Sayabera Roncero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46941 , F 99, S 8, H B 520151, I/A 25 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Información de SAYABERA RONCERO CAROLINA
Mostramos los datos de SAYABERA RONCERO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAYABERA RONCERO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos