SAVINO METELLO ANGELO
Informe ejecutivo de SAVINO METELLO ANGELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAVINO METELLO ANGELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMTEK SPORT SL | Administrador Unico | 11/02/2020 | |
GSB FINE LIVING SL | Administrador Unico | 28/08/2017 | |
MWW TECH SL | Administrador Unico | 23/09/2016 | |
BRUTAL GEN SL | Socio Unico | 18/03/2016 | |
BRUTAL GEN SL | Administrador Unico | 18/03/2016 | |
TIME WALKING SLOWLY SL | Socio Unico | 18/01/2016 | |
TIME WALKING SLOWLY SL | Administrador Unico | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE SAVINO METELLO ANGELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAVINO METELLO ANGELO
Empresa: HEALTHYAGING SL
Administrador Solidario
- Baroni Luengo Ana Cecilia
- Savino Metello Angelo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 78, S 8, H TF 61300, I/A 2 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Empresa: AMTEK SPORT SL
Administrador Unico
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671 , F 50, S 8, H TF 64226, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-38
Empresa: HEALTHYAGING SL
Administrador Solidario
- Baroni Luengo Ana Cecilia
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 75, S 8, H TF 61300, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-38
Empresa: GSB FINE LIVING SL
Administrador Unico
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 1, S 8, H TF 59608, I/A 1 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-38
Empresa: MWW TECH SL
Administrador Unico
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 1, S 8, H TF 57816, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: MWW TECH SL
Socio Único
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 1, S 8, H TF 57816, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Empresa: BRUTAL GEN SL
Administrador Unico
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 102, S 8, H TF 56854, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-38
Empresa: BRUTAL GEN SL
Socio Único
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 102, S 8, H TF 56854, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-38
Empresa: TIME WALKING SLOWLY SL
Administrador Unico
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 16, S 8, H TF 56474, I/A 1 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-38
Empresa: TIME WALKING SLOWLY SL
Socio Único
- Savino Metello Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 16, S 8, H TF 56474, I/A 1 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-38
Información de SAVINO METELLO ANGELO
Mostramos los datos de SAVINO METELLO ANGELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAVINO METELLO ANGELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos