SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL
Informe ejecutivo de SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAVALL-GENESCA ADVOCATS ASSOCIATS SLP | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
CASTANHOLA SL | Apoderado Solidario | 21/12/2018 |
VINCULACIONES DE SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL
Administrador Unico
- Savall Lopez Reynals Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 409599, I/A 4 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Administrador Solidario
- Genesca Savall Roser
- Savall Lopez Reynals Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 409599, I/A 4 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: CASTANHOLA SL
Apoderado Solidario
- Savall Lopez Reynals Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45806 , F 46, S 8, H B 499677, I/A 3 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Administrador Solidario
- Genesca Savall Roser
- Savall Lopez Reynals Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42479 , F 30, S 8, H B 409599, I/A 2 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Solidario
- Genesca Savall Roser
- Savall Lopez Reynals Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42479 , F 30, S 8, H B 409599, I/A 2 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Solidario
- Genesca Savall Roser
- Savall Lopez Reynals Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42479 , F 29, S 8, H B 409599, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-08
Información de SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL
Mostramos los datos de SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAVALL LOPEZ REYNALS ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos