SAUS MAS JUAN BAUTISTA
Informe ejecutivo de SAUS MAS JUAN BAUTISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAUS MAS JUAN BAUTISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIBROSTATIN SL | Apoderado | 02/06/2014 | 10/12/2019 |
FIBROSTATIN SL | Consejero | 17/12/2018 | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE SAUS MAS JUAN BAUTISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAUS MAS JUAN BAUTISTA
Empresa: FIBROSTATIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Revert Ros Francisco Jose
- Ruiz Sanchis Maria Antonia
- Saus Mas Juan Bautista
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8077, L 5370, F 205, S 8, H V 102896, I/A A (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-46
Empresa: FIBROSTATIN SL
Consejero
- Saus Mas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8077, L 5370, F 204, S 8, H V 102896, I/A 15 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-46
Empresa: FIBROSTATIN SL
Apoderado
- Saus Mas Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8077, L 5370, F 203, S 8, H V 102896, I/A 13 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46
Información de SAUS MAS JUAN BAUTISTA
Mostramos los datos de SAUS MAS JUAN BAUTISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAUS MAS JUAN BAUTISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos