SAULA BASSI JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de SAULA BASSI JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAULA BASSI JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAULA & PUJOL 2002 SL | Administrador Mancomunado | 05/03/2014 | |
MOTO STOCK 2009 SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE SAULA BASSI JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAULA BASSI JOSEP MARIA
Empresa: ICONBIKES SL
Liquidador
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42752 , F 170, S 8, H B 415992, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: ICONBIKES SL
Administrador Unico
- Saula Bassi Josep Maria
Liquidador
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42752 , F 170, S 8, H B 415992, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: SAULA & PUJOL 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Pujol Enjuanes Sonia
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34363 , F 74, S 8, H B 244172, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Empresa: SAULA & PUJOL 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Pujol Enjuanes Sonia
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34363 , F 74, S 8, H B 244172, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Empresa: ICONBIKES SL
Administrador Unico
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42752 , F 170, S 8, H B 415992, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-08
Empresa: ICONBIKES SL
Administrador Solidario
- Mendez Ortuño Eduardo
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42752 , F 170, S 8, H B 415992, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-08
Empresa: ICONBIKES SL
Administrador Solidario
- Mendez Ortuño Eduardo
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42752 , F 168, S 8, H B 415992, I/A 1 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-08
Empresa: MOTO STOCK 2009 SL
Administrador Unico
- Saula Bassi Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41647 , F 190, S 8, H B 394003, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de SAULA BASSI JOSEP MARIA
Mostramos los datos de SAULA BASSI JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAULA BASSI JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos