SAUCO GARCIA IGNACIO
Informe ejecutivo de SAUCO GARCIA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SAUCO GARCIA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAUCO GARCIA IGNACIO
Empresa: SAUCO CYBER SL
Liquidador Solidario
- Sauco Garcia Ignacio
- Sauco Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 265, F 99, S 8, H BU 8923, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-09
Empresa: SAUCO CYBER SL
Administrador Solidario
- Sauco Garcia Ignacio
- Sauco Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474, L 265, F 99, S 8, H BU 8923, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-09
Empresa: IGAN GESTION SL
Liquidador
- Sauco Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 416, F 108, S 8, H BU 13785, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-09
Empresa: IGAN GESTION SL
Administrador Solidario
- Sauco Garcia Ignacio
- Vallejo Tabernilla Antonio Lucinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 416, F 108, S 8, H BU 13785, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-09
Empresa: IGAN GESTION SL
Administrador Solidario
- Sauco Garcia Ignacio
- Vallejo Tabernilla Antonio Lucinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 416, F 107, S 8, H BU 13785, I/A 1 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-09
Empresa: TRANSAPI SL
Administrador Unico
- Sauco Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493, L 284, F 138, S 8, H BU 9591, I/A 3 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-09
Empresa: TRANSAPI SL
Administrador Mancomunado
- Sauco Garcia Ignacio
- Sauco Garcia Pablo
- Vallejo Tabernilla Antonio Lucinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493, L 284, F 138, S 8, H BU 9591, I/A 3 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-09
Información de SAUCO GARCIA IGNACIO
Mostramos los datos de SAUCO GARCIA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAUCO GARCIA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos