SATIR ADAM
Informe ejecutivo de SATIR ADAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SATIR ADAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAU TEILATU INTERNATIONAL INVESTMENT SL | Consejero | 20/04/2020 | |
POSECON BUSINESS PROMOTION SL | Administrador Unico | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE SATIR ADAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SATIR ADAM
Empresa: HOLIDAY TELECOM SL
Consejero
- Satir Adam
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 192, S 8, H VI 18439, I/A 10 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-01
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 201, S 8, H VI 19894, I/A 1 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-01
Empresa: HOLIDAY TELECOM SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 187, S 8, H VI 18439, I/A 5 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-01
Empresa: POSECON BUSINESS PROMOTION SL
Administrador Unico
- Satir Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27228 , F 52, S 8, H M 490537, I/A 1 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Información de SATIR ADAM
Mostramos los datos de SATIR ADAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SATIR ADAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos