SASTRE VICENS ANDRES MARIA
Informe ejecutivo de SASTRE VICENS ANDRES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SASTRE VICENS ANDRES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEBSTARS CAPITAL SL | Liquidador | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
WEBSTARS CAPITAL SL | Administrador Unico | 03/01/2013 | 31/08/2017 |
CARPINTERIA VICENS SL | Administrador Unico | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE SASTRE VICENS ANDRES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE VICENS ANDRES MARIA
Empresa: WEBSTARS CAPITAL SL
Liquidador
- Sastre Vicens Andres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 36, S 8, H PM 49392, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: WEBSTARS CAPITAL SL
Administrador Unico
- Sastre Vicens Andres Maria
Liquidador
- Sastre Vicens Andres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 36, S 8, H PM 49392, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: WEBSTARS CAPITAL SL
Administrador Unico
- Sastre Vicens Andres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 35, S 8, H PM 49392, I/A 4 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
Empresa: CARPINTERIA VICENS SL
Administrador Unico
- Sastre Vicens Andres Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 7, S 8, H PM 11787, I/A 9 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-07
Información de SASTRE VICENS ANDRES MARIA
Mostramos los datos de SASTRE VICENS ANDRES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE VICENS ANDRES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos