SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO
Informe ejecutivo de SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO TECNOLOGICO E INMOBILIARIO SA | Administrador Unico | 06/10/2023 | |
DESARROLLO TECNOLOGICO E INMOBILIARIO SA | Apoderado | 09/06/2017 |
VINCULACIONES DE SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO
Administrador Unico
- Sastre De Miguel Juan Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4917 , F 177, S 8, H M 80454, I/A 10 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Apoderado
- Cano Molina Antonio
- Izquierdo Valero Julio
- Sastre De Miguel Juan Demetrio
- Seseña Navarro Maria Jesus
- Seseña Navarro Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25696 , F 184, S 8, H M 72425, I/A 228 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Apoderado
- Sastre De Miguel Juan Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4917 , F 177, S 8, H M 80454, I/A 8 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: ISLA CANELA SA
Apoderado
- Sastre De Miguel Juan Demetrio
- Sastre De Miguel Juan Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13586 , F 143, S 8, H M 44673, I/A 105 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Información de SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO
Mostramos los datos de SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE DE MIGUEL JUAN DEMETRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos