SASTRE CROUS JOAQUIM
Informe ejecutivo de SASTRE CROUS JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SASTRE CROUS JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROVEN-TECNOLOGIA CARNICA SL | Administrador Unico | 11/06/2014 | |
ABASOL GLOBAL SL | Presidente | 31/03/2009 | 07/09/2010 |
ABASOL GLOBAL SL | Consejero | 31/03/2009 | 07/09/2010 |
ABASOL GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2009 | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE SASTRE CROUS JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE CROUS JOAQUIM
Empresa: GRUP FIBOSA SL
Administrador Unico
- Sastre Crous Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44304 , F 215, S 8, H B 452253, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-08
Empresa: ABASOL GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 81, S 8, H M 478534, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-28
Empresa: ABASOL GLOBAL SL
Consejero
- Marull Guasch Juan Ignacio
- Moyano Casanovas Jose Maria
- Sastre Crous Joaquim
Presidente
- Sastre Crous Joaquim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 81, S 8, H M 478534, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-28
Empresa: ABASOL GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 79, S 8, H M 478534, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28
Empresa: ABASOL GLOBAL SL
Consejero
- Marull Guasch Juan Ignacio
- Moyano Casanovas Jose Maria
- Sastre Crous Joaquim
Presidente
- Sastre Crous Joaquim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26553 , F 77, S 8, H M 478534, I/A 1 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-28
Información de SASTRE CROUS JOAQUIM
Mostramos los datos de SASTRE CROUS JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE CROUS JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos