SASTRE BIBILONI JOAN
Informe ejecutivo de SASTRE BIBILONI JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SASTRE BIBILONI JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S'ACADEMIA CAFE CONCERT SL | Administrador Solidario | 05/07/2024 | |
ASSESSORIA SASTRE BIBILONI SL | Socio Unico | 10/02/2023 | |
ASSESSORIA SASTRE BIBILONI SL | Administrador Unico | 10/02/2023 | |
FORN I CAFETERIA CA'N XISCOS SL | Administrador Solidario | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE SASTRE BIBILONI JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE BIBILONI JOAN
Empresa: S'ACADEMIA CAFE CONCERT SL
Administrador Solidario
- Cardell Perello Rafael
- Medina Bover Mateu
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 86316, I/A 6 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-07
Empresa: S'ACADEMIA CAFE CONCERT SL
Administrador Unico
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 86316, I/A 6 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-07
Empresa: ASSESSORIA SASTRE BIBILONI SL
Administrador Unico
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 155, S 8, H PM 95941, I/A 1 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-07
Empresa: ASSESSORIA SASTRE BIBILONI SL
Socio Único
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 155, S 8, H PM 95941, I/A 1 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-07
Empresa: S'ACADEMIA CAFE CONCERT SL
Administrador Unico
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 193, S 8, H PM 86316, I/A 1 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-07
Empresa: S'ACADEMIA CAFE CONCERT SL
Socio Único
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 193, S 8, H PM 86316, I/A 1 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-07
Empresa: FORN I CAFETERIA CA'N XISCOS SL
Administrador Solidario
- Sastre Bibiloni Francisco
- Sastre Bibiloni Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2690 , F 175, S 8, H PM 80467, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-07
Información de SASTRE BIBILONI JOAN
Mostramos los datos de SASTRE BIBILONI JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE BIBILONI JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos