SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA
Informe ejecutivo de SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2022 | |
PAYCOMET SL | Apoderado | 04/10/2018 | |
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 74, S 8, H A 156980, I/A 397 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-03
Empresa: PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO SL
Apoderado
- Guillamon Escriche Francesc Xavier
- Navarro De Pablo Pepa
- Sasso Lopez Lidia Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5613 , F 158, S 8, H BI 67969, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-48
Empresa: LSP FINANCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guillamon Escriche Francesc Xavier
- Navarro De Pablo Pepa
- Sasso Lopez Lidia Daniela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45533 , F 133, S 8, H B 480835, I/A 10 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44293 , F 113, S 8, H B 1561, I/A 1917 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Información de SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA
Mostramos los datos de SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASSO LOPEZ LIDIA DANIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos