SASSINE ELIAS
Informe ejecutivo de SASSINE ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SASSINE ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA SASSINE SL | Socio Unico | 06/03/2015 | |
CONSULTORIA SASSINE SL | Administrador Unico | 06/03/2015 |
VINCULACIONES DE SASSINE ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASSINE ELIAS
Empresa: EUROIRADA FOOD SL
Apoderado
- Sassine Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29739 , F 71, S 8, H M 535049, I/A 18 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: CONSULTORIA SASSINE SL
Administrador Unico
- Sassine Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33249 , F 1, S 8, H M 598362, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: CONSULTORIA SASSINE SL
Socio Único
- Sassine Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33249 , F 1, S 8, H M 598362, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: EUROIRADA FOOD SL
Apoderado
- Sassine Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29739 , F 70, S 8, H M 535049, I/A 14 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Empresa: EUROIRADA FOOD SL
Apoderado
- Sassine Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29739 , F 68, S 8, H M 535049, I/A 8 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: EUROIRADA FOOD SL
Apoderado
- Sassine Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29739 , F 66, S 8, H M 535049, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Información de SASSINE ELIAS
Mostramos los datos de SASSINE ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASSINE ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos