SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KENOGARD SA | Consejero Delegado | 25/11/2021 | |
KENOGARD SA | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2020 | |
KENOGARD SA | Vicepresidente | 29/01/2020 | |
KENOGARD SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/01/2020 | |
KENOGARD SA | Vicepresidente | 15/05/2014 | |
KENOGARD SA | Consejero | 15/05/2014 | |
KENOGARD SA | Consejero Delegado | 15/05/2014 |
VINCULACIONES DE SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA
Empresa: KENOGARD SA
Apoderado Solidario
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48129 , F 200, S 8, H B 42490, I/A 140 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: KENOGARD SA
Consejero
- Haudrechy Pascal
- Imai Shinichiro
- Sartorio Albalat Jose Maria
- Shojima Shinsuke
- Vermeire Marc C
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37323 , F 69, S 8, H M 665583, I/A 15 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Empresa: KENOGARD SA
Consejero Delegado
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37323 , F 69, S 8, H M 665583, I/A 15 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Empresa: SIGFITO AGROENVASES SL
Consejero
- Riba Estape Josep
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17643 , F 222, S 8, H M 303711, I/A 32 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Empresa: KENOGARD SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sartorio Albalat Jose Maria
Consejero
- Barella Andrea
- Haudrechy Pascal
- Sartorio Albalat Jose Maria
- Umeda Kimitoshi
Presidente
Vicepresidente
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37323 , F 67, S 8, H M 665583, I/A 7 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: KENOGARD SA
Consejero Delegado Solidario
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37323 , F 67, S 8, H M 665583, I/A 7 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Empresa: SIGFITO AGROENVASES SL
Consejero
- Acarregui Bilbao Jon
- Arevalo Fuentes Andres
- Bravo Cortes Antonio
- Domingo Garcia Mila Pedro
- Gimenez Delgado Pilar
- Riba Estape Josep
- Sartorio Albalat Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17643 , F 220, S 8, H M 303711, I/A 29 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: SIGFITO AGROENVASES SL
Consejero
- Bravo Cortes Antonio
- Domingo Garcia Mila Pedro
- Gimenez Delgado Pilar
- Odenthal Marc
- Riba Estape Josep
- Sartorio Albalat Jose Maria
- Torrella Mas De Xaxas Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17643 , F 220, S 8, H M 303711, I/A 29 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: SIGFITO AGROENVASES SL
Consejero
- Bravo Cortes Antonio
- Domingo Garcia Mila Pedro
- Gimenez Delgado Pilar
- Odenthal Marc
- Riba Estape Josep
- Sartorio Albalat Jose Maria
- Torrella Mas De Xaxas Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17643 , F 219, S 8, H M 303711, I/A 27 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: KENOGARD SA
Consejero Delegado
- Sartorio Albalat Jose Maria
Consejero
- Sartorio Albalat Jose Maria
Vicepresidente
- Sartorio Albalat Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 203, S 8, H B 42490, I/A 103 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
VER MAS ACTOS
Información de SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA
Mostramos los datos de SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARTORIO ALBALAT JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos