SARTI GIANLUCA
Informe ejecutivo de SARTI GIANLUCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SARTI GIANLUCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAHIA PLANNING SL | Socio Unico | 20/04/2023 | |
HERBIPAL INVERSIONES SICAV | Representante | 21/08/2012 | |
HERBIPAL INVERSIONES SICAV | Representante | 23/07/2012 |
VINCULACIONES DE SARTI GIANLUCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARTI GIANLUCA
Liquidador
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 1042, I/A 18 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Administrador Unico
- Sarti Gianluca
Liquidador
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 1042, I/A 18 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: DODECANESO INVERSIONES SL
Liquidador
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 36, S 8, H TF 4228, I/A 9 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-38
Empresa: DODECANESO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sarti Gianluca
Liquidador
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 36, S 8, H TF 4228, I/A 9 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-38
Empresa: BAHIA PLANNING SL
Nuevo Socio Único
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 123, S 8, H TF 13031, I/A 15 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-38
Nuevo Socio Único
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 71, S 8, H TF 1042, I/A 16 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-38
Administrador Unico
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 71, S 8, H TF 1042, I/A 15 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-38
Empresa: CEVIAN SL
Administrador Unico
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 86, S 8, H TF 5890, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-12-38
Empresa: HERBIPAL INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
Representante
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25900 , F 156, S 8, H M 278670, I/A 33 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Empresa: GRUPO BAHIA PLANNING SL
Liquidador
- Sarti Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2579 , F 214, S 8, H TF 33759, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
VER MAS ACTOS
Información de SARTI GIANLUCA
Mostramos los datos de SARTI GIANLUCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARTI GIANLUCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos