SARRIO MONTES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SARRIO MONTES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SARRIO MONTES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARRIO MONTES JOSE MARIA
Empresa: ALIFORM SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bermell Marti Francisco
- Pardo Ranera Vicente
- Sarrio Montes Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24, L 24, F 176, S 8, H IB 1127, I/A NM4 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-07
Empresa: ALIFORM SA
Consejero
- Bermell Marti Francisco
- Sarrio Montes Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24, L 24, F 176, S 8, H IB 1127, I/A 7 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Empresa: PARDIVISA SL
Apoderado
- Sarrio Montes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52, L 52, F 54, S 8, H IB 2595, I/A 5 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07
Empresa: ALIFORM SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bermell Marti Francisco
- Pardo Diego Vicente
- Sarrio Montes Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24, L 24, F 176, S 8, H IB 1127, I/A 6 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-07
Información de SARRIO MONTES JOSE MARIA
Mostramos los datos de SARRIO MONTES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARRIO MONTES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos