SARRIO MARTI NURIA
Informe ejecutivo de SARRIO MARTI NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SARRIO MARTI NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 10/06/2024 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2014 | 22/10/2014 |
VINCULACIONES DE SARRIO MARTI NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARRIO MARTI NURIA
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 40338, I/A 830 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Saavedra Rodriguez Marta Teresa
- Saavedra Santos Maria Cristina
- Sagrera Amengual Antonia Maria
- Sala Blasco Lourdes
- Salas Belda Carlos Jose
- Salinas Salinas Manuel
- Salvador Perales Raquel
- Salvador Urrutia Francisca
- San Jose Jimenez Alejandro
- San Leandro Calvo Victor
- Sanahuja Guanter Juan Fernando
- Sanchez Ballester Antonio Ramon
- Sanchez Barea Manuel
- Sanchez Bisbal Adriana
- Sanchez Canovas Patricia
- Sanchez Castaño Maria Esther
- Sanchez Conesa Sara
- Sanchez Diaz Francisco
- Sanchez Escobosa Maria Jose
- Sanchez Gallardo Carolina
- Sanchez Galvan Dunia Esther
- Sanchez Garces Carmen Maria
- Sanchez Garcia Miguel Angel
- Sanchez Garrido Angela
- Sanchez Hernandez Eugenio
- Sanchez Hernandez Julian
- Sanchez Hernandez Miryam
- Sanchez Lopez Maria Belen
- Sanchez Marquez Maria Isabel
- Sanchez Roman Sonia
- Sanchez Sanchez Antonio
- Sanchez Soto Maria Josefa
- Sanchez Torrecillas Pedro Miguel
- Sanchez Vicente Maria Desideria
- Sanchez Yelamos Begoña
- Sanchis Alcoriza Cristian
- Sanchis Oltra Victoria
- Sanjuan Moreno Hortensia Maria
- Sanjuan Santolaya Maria Jose
- Santaeulalia Forner Oscar
- Santana Jimenez Antonio Yeray
- Santana Talavera Esther Maria
- Santiago Gonzalez Chamaida Maria
- Santiago Tapia Maria Del Rosario
- Santin Lasa Jorge
- Sanz Pascual Carolina
- Sanz Ribera Miguel Angel
- Sanz Suarez Varela Jose Ignacio
- Saorin Martinez Jose Alfonso
- Sarrio Marti Javier
- Sarrio Marti Nuria
- Sebastian Briz Miguel
- Sebastian Sebastian Maria Gema
- Sebastian Tamarit Pablo Jose
- Segarra Bolufer Juan Vicente
- Segura Galdeano Inmaculada
- Sendra Castells Jose Manuel
- Sendra Sendra Maria Rosario
- Serra Bordoy Joana Maria
- Serra Sureda Jose Luis
- Serrano Alvarez Maria Del Rosario
- Serrano Martinez Francisco Joaquin
- Serrano Novella Eleuterio Francisco
- Serrano Perez Jose Angel
- Sevello Jornet Albert
- Simo Esteller Ricardo
- Simo Martinez Anna
- Simon Garcia Francisco Joaquin
- Solano Jimenez Francisco Javier
- Soler Almecija Alejandro
- Soler Calero Maria Dolores
- Soler Cladera Gabriel
- Soriano Egido Jose Antonio
- Soto Guillo Maria De Los Remedios
- Soto Salinas Ramona
- Stan Andreea
- Suarez Fernandez Victoria
- Suarez Melian Jose Antonio
- Suarez Perez Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 74, S 8, H AL 40338, I/A 173 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acebes Palenzuela Jesus Angel
- Asensio Fleta Maria Sonia
- Fernandez Alonso Marco Antonio
- Fuentes Garcia Diego
- Gallen Escrig Jose
- Gascon Calvo Manuel
- Gresa Plancha Ines Maria
- Gutierrez Larios Jose Antonio
- Llinares Felip Pepe
- Lopez Diaz Alberto
- Marazuela Catalan Jose Maria
- Martinez Aguirre Pedro Ramon
- Mendoza Bencomo Teresa De Jesus
- Monzo Colomer Manuel
- Moreno Amengual Carlos
- Patiño Rioja Maria Jose
- Porras Torres David
- Querol Cuartero Juan Jose
- Querol Ferrer Cristian
- Rodriguez Rodriguez Victor
- Sanchez Lopez Santiago
- Sarrio Marti Nuria
- Vera Angosto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 31, S 8, H AL 40338, I/A 142 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abia Lozano Alberto
- Afonso Ojeda Maria Macarena
- Aguado Soria Diego
- Aumente Vazquez Laura
- Azagra Villanueva Ander
- Bajo Trabajo Barbara
- Buitrago Parreño Antonio
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Garcia Martin Felicitas
- Hellin Villagordo Ines
- Latorre Lopez Gustavo
- Lorente Morillas Jose
- Marin Diaz Jose Zeus
- Mateo Mena Francisco
- Migliavacca Daniela
- Ponce Aix Eva Maria
- Ruiz Gonzalez David
- Sanchez Moreno Jose Luis
- Sanz Toppke Isabel Dominique
- Sarrio Marti Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 219, S 8, H AL 40338, I/A 109 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-04
Información de SARRIO MARTI NURIA
Mostramos los datos de SARRIO MARTI NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARRIO MARTI NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos