SARO BOARDMAN JESUS
Informe ejecutivo de SARO BOARDMAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SARO BOARDMAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIODESARROLLOS ORGANICOS MIRAT-FAGRO SL | Vicesecret. | 14/03/2024 | |
FAGRO EUROPA GLOBAL SL | Consejero | 18/02/2021 | |
FAGRO EUROPA GLOBAL SL | Presidente | 18/02/2021 | |
FAGRO EUROPA GLOBAL SL | Consejero Delegado | 18/02/2021 | |
BIODESARROLLOS ORGANICOS MIRAT-FAGRO SL | Consejero | 03/05/2019 | |
FARMACIA AGROQUIMICA DE EUROPA SL | Administrador Solidario | 31/05/2017 |
VINCULACIONES DE SARO BOARDMAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARO BOARDMAN JESUS
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Saro Boardman Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 23, S 8, H SA 17562, I/A 8 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-37
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Saro Boardman Jesus
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 23, S 8, H SA 17562, I/A 8 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-37
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Saro Boardman Jesus
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 22, S 8, H SA 17562, I/A 7 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-37
Empresa: FAGRO EUROPA GLOBAL SL
Consejero Delegado
- Saro Boardman Jesus
Consejero
- GDP CONSULTORIA E INTERNACIONALIZACION SL
- Saro Boardman Jesus
- Saro Llaguno Jose-alberto
Presidente
- Saro Boardman Jesus
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39966 , F 160, S 8, H M 709863, I/A 1 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Presidente
- Saro Boardman Jesus
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 20, S 8, H SA 17562, I/A 4 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-37
Consejero
Presidente
- Saro Boardman Jesus
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 15, S 8, H SA 17562, I/A 1 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-37
Empresa: FARMACIA AGROQUIMICA DE EUROPA SL
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27915 , F 193, S 8, H M 503134, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: FARMACIA AGROQUIMICA DE EUROPA SL
Consejero Delegado
- Saro Boardman Jesus
Consejero
Presidente
- Saro Boardman Jesus
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27915 , F 193, S 8, H M 503134, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: FARMACIA AGROQUIMICA DE EUROPA SL
Consejero Delegado
- Saro Boardman Jesus
Consejero
Presidente
- Saro Boardman Jesus
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27915 , F 189, S 8, H M 503134, I/A 1 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-28
Información de SARO BOARDMAN JESUS
Mostramos los datos de SARO BOARDMAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARO BOARDMAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos