SARIYILDIRIM MAHMUT
Informe ejecutivo de SARIYILDIRIM MAHMUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SARIYILDIRIM MAHMUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EAST WEST IBERICA SL | Administrador Unico | 04/12/2014 | 25/11/2015 |
EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES SL | Apoderado | 19/03/2012 | 14/01/2014 |
EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES SL | Apoderado | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE SARIYILDIRIM MAHMUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARIYILDIRIM MAHMUT
Empresa: EAST WEST IBERICA SL
Administrador Unico
- Sariyildirim Mahmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 168, S 8, H CE 40, I/A 23 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-51
Empresa: EAST WEST IBERICA SL
Administrador Unico
- Sariyildirim Mahmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 168, S 8, H CE 40, I/A 20 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-51
Empresa: EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES SL
Apoderado
- Mohamed Sait Avci
- Sait Avci Muhammed
- Sariyildirim Mahmut
- Sariyildirim Mahmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 54, S 8, H CE 1029, I/A 19 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-51
Empresa: EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES SL
Apoderado
- Sariyildirim Mahmut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 52, S 8, H CE 1029, I/A 12 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-51
Información de SARIYILDIRIM MAHMUT
Mostramos los datos de SARIYILDIRIM MAHMUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARIYILDIRIM MAHMUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos