SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA
Informe ejecutivo de SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAPLUS SYSTEMS SL | Liquidador | 07/05/2018 | 07/05/2018 |
MAXFLOW INTERNATIONAL SL | Liquidador | 31/12/2012 | 31/12/2012 |
DREAMWATER SL | Apoderado | 14/07/2011 |
VINCULACIONES DE SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA
Empresa: AQUAPLUS SYSTEMS SL
Liquidador
- Sardanyons Castells Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 162, S 8, H B 245087, I/A 13 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: AQUAPLUS SYSTEMS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Sardanyons Castells Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 162, S 8, H B 245087, I/A 13 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: MAXFLOW INTERNATIONAL SL
Liquidador
- Sardanyons Castells Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38438 , F 58, S 8, H B 326449, I/A 8 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: DREAMWATER SL
Apoderado
- Sardanyons Castells Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35313 , F 214, S 8, H B 263358, I/A 10 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-08
Información de SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA
Mostramos los datos de SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARDANYONS CASTELLS JOAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos