SARDA DE ABREU JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SARDA DE ABREU JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SARDA DE ABREU JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANJIRROJA DE HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 16/11/2015 | |
RAYO VALLECANO DE MADRID SAD | Secretario | 11/04/2012 | |
RAYO VALLECANO DE MADRID SAD | Vicepresidente | 11/04/2012 | |
RAYO VALLECANO DE MADRID SAD | Consejero | 11/04/2012 | |
LITOENVASE SA | Representante | 04/01/2010 | |
SERIGRAFIA MARGI SA | Administrador Unico | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE SARDA DE ABREU JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARDA DE ABREU JOSE MARIA
Empresa: ADHEGRAF SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4593 , F 139, S 8, H M 75607, I/A 14 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: MARGICART SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4593 , F 157, S 8, H M 75608, I/A 13 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: MARTIPLAS SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662 , F 26, S 8, H M 76638, I/A 21 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: ADHEGRAF SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4593 , F 139, S 8, H M 75607, I/A 13 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: ADHEGRAF SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4593 , F 139, S 8, H M 75607, I/A 12 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: MARGICART SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4593 , F 157, S 8, H M 75608, I/A 12 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: MARGICART SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4593 , F 156, S 8, H M 75608, I/A 11 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: MARTIPLAS SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662 , F 26, S 8, H M 76638, I/A 20 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: MARTIPLAS SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662 , F 26, S 8, H M 76638, I/A 19 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: SERIGRAFIA MARGI SA
Administrador Unico
- Sarda De Abreu Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 91, S 8, H M 59364, I/A 17 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
VER MAS ACTOS
Información de SARDA DE ABREU JOSE MARIA
Mostramos los datos de SARDA DE ABREU JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARDA DE ABREU JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos