SARDA CROUS NARCIS
Informe ejecutivo de SARDA CROUS NARCIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SARDA CROUS NARCIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIMIVIS SL | Consejero | 24/08/2022 | |
SOCIETAT DE PATRIMONIS INTERVAL 2020 SL | Administrador Unico | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE SARDA CROUS NARCIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARDA CROUS NARCIS
Empresa: ANIMIVIS SL
Consejero
- Sarda Crous Narcis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46393 , F 127, S 8, H B 518573, I/A 9 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Administrador Unico
- Sarda Crous Narcis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47625 , F 33, S 8, H B 557474, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Empresa: ADMINISTRACIONS ESECE 2007 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39874 , F 63, S 8, H B 354936, I/A 5 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-08
Información de SARDA CROUS NARCIS
Mostramos los datos de SARDA CROUS NARCIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARDA CROUS NARCIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos