SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA
Informe ejecutivo de SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUROK SUKALDEAK SL | Apoderado Solidario | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA
Empresa: DEKOALA HOGAR SL
Administrador Solidario
- Cintero Carro Iñaki
- Lecuona Franco Victor Manuel
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 182, S 8, H SS 32770, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Empresa: LAUROK SUKALDEAK SL
Apoderado Solidario
- Beldarrain Arregui Jose Maria
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 147, S 8, H SS 33115, I/A 4 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-20
Empresa: LAUROK SUKALDEAK SL
Administrador Solidario
- Beldarrain Arregui Jose Maria
- Cintero Carro Iñaki
- Lecuona Franco Victor Manuel
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 146, S 8, H SS 33115, I/A 2 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-20
Empresa: EGURDREAM SL
Administrador Solidario
- Cid Barriga Veronica
- Sanz Herrera Cesar
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 12, S 8, H SS 31624, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-20
Empresa: LAUROK SUKALDEAK SL
Administrador Solidario
- Beldarrain Arregui Jose Maria
- Cintero Carro Iñaki
- Lecuona Franco Victor Manuel
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 144, S 8, H SS 33115, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-20
Empresa: DEKOALA HOGAR SL
Administrador Solidario
- Beldarrain Arregui Jose Maria
- Cintero Carro Iñaki
- Lecuona Franco Victor Manuel
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486 , F 180, S 8, H SS 32770, I/A 1 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-20
Empresa: EGURDREAM SL
Administrador Solidario
- Cid Barriga Veronica
- Sanz Herrera Cesar
- Sarasola Ibargoyen Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 10, S 8, H SS 31624, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-20
Información de SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA
Mostramos los datos de SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARASOLA IBARGOYEN ANA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos