SARASA MUGICA UNAI
Informe ejecutivo de SARASA MUGICA UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SARASA MUGICA UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEBASFALT SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | |
MOGILUR SL | Administrador Unico | 24/11/2021 | |
ZELETA SL | Apoderado Solidario | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE SARASA MUGICA UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARASA MUGICA UNAI
Empresa: DEBASFALT SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Hernandez Roberto
- Sarasa Mugica Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3037 , F 107, S 8, H SS 44545, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: MOGILUR SL
Administrador Unico
- Sarasa Mugica Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 219, S 8, H SS 21138, I/A 37 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-20
Empresa: ZELETA SL
Apoderado Solidario
- Sarasa Mugica Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 8, S 8, H SS 25322, I/A 43 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Información de SARASA MUGICA UNAI
Mostramos los datos de SARASA MUGICA UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARASA MUGICA UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos